Vorsitzender |
Wilfried Habeck | FDP-FRV | FDP-FRV Vorsitzender | Vorsitzender | 19.03.2007 | 17.03.2010 | von 19.03.2007 bis 17.03.2010 | |
Gerhard Ratzel | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Jost Etzold | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 24.06.2009 | von 01.11.2006 bis 24.06.2009 | |
Gisela Grützner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.12.2007 | 31.10.2011 | von 14.12.2007 bis 31.10.2011 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Elfriede Schwitters | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.03.2010 | 31.10.2011 | von 17.03.2010 bis 31.10.2011 | |
Hendrik Theemann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Carola Völkel | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 10.12.2007 | von 01.11.2006 bis 10.12.2007 | |
Franz Wimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 31.10.2011 | von 24.06.2009 bis 31.10.2011 | |